佛山照明8月10日晚間公告,公司監(jiān)事會(huì)于今日收到監(jiān)事張勇先生、張學(xué)權(quán)先生的書面辭職報(bào)告,張勇、張學(xué)權(quán)因工作調(diào)動(dòng)需要申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù),張勇、張學(xué)權(quán)辭去監(jiān)事職務(wù)后,均仍在公司擔(dān)任行政職務(wù)。
張勇、張學(xué)權(quán)的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)及職工監(jiān)事代表的比例低于三分之一,根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,張勇、張學(xué)權(quán)的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。
公開信息顯示,張學(xué)權(quán)1977年12月出生,大專學(xué)歷。1996年10月進(jìn)入本公司工作,2003年4月至2008年5月在燈具車間任車間主任;2008年6月至今任本公司企業(yè)管理部部長(zhǎng),薪酬23.07萬元,持股11311股。
張勇1974年6月出生,湖南長(zhǎng)沙人,大專學(xué)歷,機(jī)械工程師。1997年7月進(jìn)入佛山電器照明股份有限公司工作,1999年10月至2008年6月先后任燈絲車間設(shè)備副主任、主任;2008年7月至2008年12月任高明日光燈廠長(zhǎng)和高明分廠廠長(zhǎng);2009年1月至2012年12月分別任生產(chǎn)部、OEM部、機(jī)械動(dòng)力部、基建部部長(zhǎng);2013年3月至今任佛山電器照明股份有限公司總經(jīng)理助理,薪酬52萬元,持股24960股。